Gange i hånden på papir

Det er rimeligt simpelt at gange to tal i hånden, når man kender systemet.

Det anbefales dog kraftigt, at man kan den lille tabel uden ad.

Det er nemmest at forklare ved at vise et regnestykke med kommentarer som herunder.

Eksempel på hvordan man ganger 24 og 341

24*341
      
     0
      
Vi opstiller regnestykket


24*341
     4
     0
      
Vi udregner 4*1=4. Vi skriver 4 på første plads, første række.


   1  
24*341
    64
     0
      
Vi udregner 4*4=16. Vi skriver 6 på anden plads, første række. Derudover sætter vi 1 i mente.


  11  
24*341
   364
     0
      
Vi udregner 4*3+1=13 (da vi har 1 i mente). Vi skriver 3 på tredje plads, første række. Derudover sætter vi 1 i mente.


  11  
24*341
  1364
     0
      
Da vi har 1 i mente, skriver vi menten


24*341
  1364
    20
      
Vi udregner 2*1=2. Vi skriver 2 på anden plads, anden række.


24*341
  1364
   820
      
Vi udregner 2*4=8. Vi skriver 8 på tredje plads, anden række.


24*341
  1364
  6820
      
Vi udregner 2*3=6. Vi skriver 6 på fjerde plads, anden række.


24*341
  1364
  6820
  8184
Til sidst lægger vi mellemresultaterne sammen


Resultatet er 8184
Regnemaskine

Gange to tal "i hånden"

Tal 1: 
Tal 2: 
Beregn